25.04.2014, 22:25
| ||
Oberkommandierender der Aquamarine
aquatropolitanisches Fechtturnier 2014
|
||||||||||
25.04.2014, 22:25
Oberkommandierender der Aquamarine
25.04.2014, 22:30
klettert aus dem Ring und wischt sich den Schweiß mit einem Handtuch von der Stirn. Da kommt man ganz schön ins Schwitzen... Meinen Respekt Lady, ein wahrlich fordender Kampf.
Wissenschaftskonsorzirat
"Wo man ihm ein Rätsel schenkt, steht der Ingenieur und denkt"
25.04.2014, 22:32
Oberkommandierender der Aquamarine
25.04.2014, 22:37
Verabschiedet sich höflich und freundlich Wünscht allen eine gute Nacht und geht. Major La Forbes der Aquamarine
25.04.2014, 22:38
Ja, Herr Simultan, kann man sagen.
Physik ist, wenn ein punktförmiger Affe im Vakuum ein masseloses Seil hochklettert.
25.04.2014, 22:38
:applause:
Sieht doch ganz akzeptabel aus der aktuelle Zwischenstand...
26.04.2014, 11:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2014, 20:37 von Rau Le Creuset.)
Teilnehmerliste:
Bob Simultan Jeanne Duchamp Marc Nightfield Harvey Dent Azrael Stupidos Luna La Forbes Lady Enigma Turnierplan: 1. Kampftag 1. Kampf: Luna La Forbes / Bob Simultan 2. Kampf: Bob Simultan / Marc Nightfield 3. Kampf: Jeanne Duchamp / Harvey Dent 4. Kampf: Marc Nightfield / Azrael Stupidos 5. Kampf: Harvey Dent / Luna La Forbes 6. Kampf: Lady Enigma / Jeanne Duchamp 7. Kampf: Marc Nightfield / Lady Enigma Beginn der Kämpfe am 26.4. um 20:00 Uhr
Dort wo bereits Setzdaten eingegangen sind, sind die Namen der Teilnehmer fettgedruckt. An allen anderen Stellen liegen bislang keine Setzdaten vor.
Oberkommandierender der Aquamarine
26.04.2014, 19:02
trifft für den 2ten Kampftag ein und wärmt sich auf. Wie in den vor Jahren hat Dent 2 Holzschwerter, die perfekte Nachbildungen seiner privaten Katanas sind
Firmeninhaber Duality Inc.
Friedensrichter (02.04.2010 bis 05.06.2011) Innenkonsorzirat (seit 06.06.2011) Doppelkonsorzirat (Wirtschaft- und Inneres)(seit 23.03.2013)
26.04.2014, 19:32
Warum nicht. Ein kurzes Sparring kann nicht Schaden.
Firmeninhaber Duality Inc.
Friedensrichter (02.04.2010 bis 05.06.2011) Innenkonsorzirat (seit 06.06.2011) Doppelkonsorzirat (Wirtschaft- und Inneres)(seit 23.03.2013) | ||||||||||
|